欢迎光临 我们一直在努力
当前位置:考试 >考试常识 >

五年级数学上册简便运算,五年级上册数学简便计算30道题及答案

日期:来源:五年级数学上册简便运算收集编辑:考试

五年级上册数学简便计算30道题及答案

  五年级上册简便算法题

  

  10÷3.14-6.86÷3.14

  37.68÷0.25÷4

  3.75-(2.75-1.3)

  37.56-(18+7.56) 0.77÷14

  4.5×9.8

  0.7÷0.125

  0.7÷0.25

  2.5×3.2×12.5

  12.5×9.6×0.25

  3.75-(2.8-1.25)

  37.65÷0.4÷0.25

  3.125÷8÷0.125

  

  37.65-4.75-3.25

  25×6.4×12.5

  3.6×0.25

  答案

  10÷3.14-6.86÷3.14 =(10-6.86)÷3.14 =3.14÷3.14 =1

  37.68÷0.25÷4 =37.68÷(0.25×4) =37.68÷1 =37.68

  3.75-(2.75-1.3) =3.75-2.75+1.3 =1+1.3 =2.3

  37.56-(18+7.56) =37.56-7.56-18 =30-18 =12 0.77÷14 =0.77÷7÷2 =0.11÷2 =0.055 4.5×9.8

  =4.5×(10-0.2) =4.5×10-4.5×0.2 =45-0.9 =44.1 0.7÷0.125

  =(0.7×8)÷(0.125×8) =0.56÷1 =0.56 0.7÷0.25

  =(0.7×4)÷(0.25×4) =2.8÷1 =2.8

  2.5×3.2×12.5 =(2.5×0.4)×(8×12.5) =1×100 =100

  12.5×9.6×0.25

  =(12.5×0.8)×3×(4×0.25) =10×3×1 =30

  3.75-(2.8-1.25) =3.75+1.25-2.8

  =5-2.8 =2.2

  37.65÷0.4÷0.25 3.125÷8÷0.125 37.65-4.75-3.25 25×6.4×12.5 =25×4×0.2×8×12.5 3.6×0.25 =(4-0.4)×0.25 3.4÷9+5.6÷9 =

小学五年级上册数学整数简便运算

300÷125÷8

=300÷(125×8)

=300÷1000

=0.3

396-96-172-28

=(396-96)-(172+28)

= 300-200

= 100 125×24

= 125×8×3

= 1000×3

= 3000

26×15

= (20+6)×15

= 20×15 + 6×15

= 300+90

=390

25×99×4

= 25×4×99

= 100×99

= 9900

250×32

= 250×4×8

= 1000×8

= 8000

(98+98+98+98)×25

= 4×98×25

= 4×25×98

= 100×98

= 9800

五年级下册数学简便算法带答案

例1、5.76+13.67+4.24+6.33

=(5.76+4.24)+(13.67+6.33)

=10+10

=20

例2、37.24+23.79-17.24

=37.24-17.24+23.79

=20+23.79

=43.79

例3、 4×3.78×0.25

=4×0.25×3.78

=1×3.78

=3.78

例4、 125×246×0.8

=125×0.8×246

=100×246

=24600

例5、(2.5+12.5)×40

=2.5×40+12.5×40

=100+500

=600

例6、3.68×4.79+6.32×4.79

=(3.68+6.32)×4.79

=10×4.79

=47.9

例7. 26.86×25.66-16.86×25.66

=(26.86-16.86) ×25.66

=10×25.66

=256.6

例8、 5.7×99+5.7

= 5.7×(99+1)

=5.7×100

=570

例9、34×9.9

=34×(10-0.1)

=34×10-34×0.1

=340-3.4

=336.6

例10、 57×101

=57×(100+1)

=57×100+57×1

=5757

例11、7.8×1.1

=7.8×(1+0.1)

=7.8×1+7.8×0.1

=7.8+0.78

=8.58

例12、25×32

=25×4×8

=100×8

=800

例13、125×0.72

=125×8×0.09

=1000×0.09

=90

例14、87×2/85

=(85+2) ×2/85

=85×2/85+2×2/85

=2+4/85

=2又4/85

例15、56.5-3.7-6.3

=56.5-(3.7+6.3)

=56.5-10

=46.5

例16、32.6÷0.4÷2.5

=32.6÷(0.4×2.5)

=32.6÷1

=32.6

例16、86.7×0.356+1.33×3.56

=8.67×3.56+1.33×3.56

=(8.67+1.33)×3.56

=10×3.56

=35.6

例17、15.6÷4-5.6×1/4

=15.6×1/4-5.6×1/4

=(15.6-5.6)×1/4

=10×1/4

=2又1/2

例18、16/23×27+16×19/23

=27/23×16+16×19/23

=16×(27/23+19/23)

=16×2

=32

五年级下册数学简便计算题及答案含解析

班级: 姓名:

一、口算下面各题。(23分)

10-2.65= 0.9×0.08= 528-349= 6+14.4= 24÷0.04=

12.34-2.3= 0÷3.8= 0.77+0.33= 7÷1.4= 67.5+0.25=7.2÷8×4= 5-1.4-1.6= 400÷125÷8= 1.9×4×0.5=

80×0.125= 3× = 6 6= 2 -( + )= 10 2=

3.2×7÷3.2×7= ( - )×12= 187.7×11-187.7= 1- 62.5%=

二、写出下列每题在简便运算时所运用的定律或性质(12分)

4 +3.2+5 +6.8 25×(8×0.4)×1.25 7 -(2 - )

( ) ( ) ( )

( + + )×72 93.5÷3 16÷2.5

( ) ( ) ( )

三、用简便方法计算。(65分)

1125-997 998+1246+9989 (8700+870+87)÷87

125×8.8 1.3+4.25+3.7+3.75 17.15-(3.5-2.85)

3.4×99+3.4 4.8×1.01 0.4×(2.5÷73)

(1.6+1.6+1.6+1.6)×25 ( + - )÷

12.3-2.45-5.7-4.55 2 + 0.125×0.25×64

64.2×87+0.642×1300 78×36+7.8×741-7 17+ 8

0.125× +0.5 2.42 +4.58 -43

25÷100 4.25-3 -(2 -1 )

(1)1.25*17.6+36.1/0.8+2.36*12.5

1.25*17.6+36.1/0.8+2.36*12.5

=(5/4)*17.6+36.1*(5/4)+23.6*(50/4)

=176/8+361/8+236/8

=773/8=96.625

(2)7.5*2.3+1.9*2.5

7.5*2.3+1.9*2.5

=7.5*(1.9+0.4)+1.9*2.5

=(7.5+2.5)*1.9+7.5*0.4

=19+3 =22

(3)2004/2003*2005

2004/2003*2005

=(2004/2003)*(2003+2)

=2004+4008/2003

(4)276*543-267/276+543*275

276*543-267/276+543*275

=543*(276+275)-267/276

=543*551-267/276

1)五十二又二十五分之十一×79.45+159×47.56+七十九又二十分之十一×52.44

=52.44×79.45+159×47.56+79.55×52.44

=52.44×(79.45+79.55)+159×47.56

=52.44×159+159×47.56

=159×(52.44+47.56)

=159×100

=15900

3)2002+2001-2000-1999+1998+1997-1996-1995+……+2+1

=(2002-2000)+(2001-1999)+(1998-1996)+(1997-1995)+……+(6-4)+(5-3)+2+1

=2+2+2+2+……+2+2(从3-2002共2000个数,所以有1000个2)+2+1

=1000×2+2+1

=2003

4,5两题均用到一个转换式1/(A×B)=1/(B-A)×(1/A-1/B)

如1/15=1/(3×5)=1/(5-3)×(1/3-1/5)=1/2×(2/15)=1/15可验证一下

4)(1×2分之一)+(2×3分之一)+(3×4分之一)+……+(10×11分之一)

=1/(1×2)+1/(2×3)+1/(3×4)+……+1/(10×11)

=(1-1/2)+(1/2 - 1/3)+(1/3 - 1/4)+……+(1/10 - 1/11)

=1-1/11

=10/11

5)三分之一+十五分之一+三十五分之一+六十三分之一+九十九分之一

=1/(1×3)+1/(3×5)+1/(5×7)+1/(7×9)+1/(9×11)

=1/2×(1-1/3)+1/2×(1/3-1/5)+1/2×(1/5-1/7)+1/2×(1/7-1/9)+1/2×(1/9-1/11)

=1/2×(1 - 1/3 + 1/3 - 1/5 + 1/5 - 1/7 + 1/7 - 1/9 + 1/9 - 1/11)

=1/2×(1-1/11)

=1/2×10/11

=5/11

6)一又二分之一-六分之五+十二分之七-二十分之九+三十分之十一-四十二分之十三+五十六分之十五

(根据提示,1又1/2=1+1/2,+1/2+1/3=5/6……)

=(1+1/2)-(1/2+1/3)+(1/3+1/4)-(1/4+1/5)+(1/5+1/6)-(1/6+1/7)+(1/7+1/8)

=1+ 1/2 - 1/2 - 1/3 + 1/3 + 1/4 - 1/4 - 1/5 + 1/5 + 1/6 - 1/6 - 1/7 + 1/7 + 1/8

=1+1/8

=9/8

仔细看一下,不会很难,都可以简便算的。你自己看一下,有些题目化成分数会好算些,我不是5年级的,不知道你们学的和我们是否一样,只能找一些,抱歉,请原谅。

五年级数学 简便计算

7.7×0.16÷7.7×12.5

=(7.7÷7.7)×(0.16×12.5)

=1×(0.16×12.5)

=1×2

=2

五年级数学上册乘法简便运算题

以下题,练好了,你的数学进步很大的.

(一)

1) 311×8-8-8×112=

2) 98×100+197×98=

3) 6×3+6+194×6=

4) 12×15+12+182×12=

5) 304×10-10-10×105=

6) 17×180+17+17×17=

7) 85×82+17×85=

8) 336×20-20-20×137=

9) 398×32-32-32×1=

10) 390×166+131×390=

11) 4×40+4+157×4=

12) 560×138+159×560=

13) 348×192+204×348=

14) 12×290+12+6×12=

15) 330×2-2-2×131=

16) 629×13-13-13×232=

17) 245×303+192×245=

18) 654×5-5-5×257=

19) 717×37-37-37×221=

20) 764×22-22-22×268=

21) 32×6+93×32=

22) 35×358+35+37×35=

23) 243×204+93×243=

24) 39×463+39+31×39=

25) 225×31+266×225=

26) 10×83+16×10=

27) 483×224+271×483=

28) 18×59+18+138×18=

29) 679×37-37-37×282=

30) 10×27+10+71×10=

31) 285×16-16-16×86=

32) 140×9-9-9×40=

33) 22×196+2×22=

34) 375×16+380×375=

35) 859×43-43-43×363=

36) 3×161+3+36×3=

37) 43×153+43+341×43=

38) 551×8-8-8×253=

39) 669×1-1-1×173=

40) 19×115+19+280×19=

41) 135×43+155×135=

42) 3×84+3+14×3=

43) 179×145+152×179=

44) 436×21-21-21×39=

45) 717×15-15-15×320=

46) 188×158+40×188=

47) 48×55+143×48=

48) 7×6+7+92×7=

49) 621×16-16-16×125=

50)729×22-22-22×332=

(二)

1) 153×208+89×153=

2) 19×186+19+209×19=

3) 75×450+45×75=

4) 21×14+85×21=

5) 199×94+203×199=

6) 134×45+153×134=

7) 9×72+9+224×9=

8) 652×44+352×652=

9) 245×65+232×245=

10) 8×8+8+90×8=

11) 241×247+149×241=

12) 932×18-18-18×436=

13) 553×27-27-27×255=

14) 20×100+20+394×20=

15) 1×54+1+44×1=

16) 497×1-1-1×199=

17) 15×403+92×15=

18) 327×2-2-2×128=

19) 171×107+91×171=

20) 285×150+147×285=

21) 142×27+270×142=

22) 250×56+340×250=

23) 3×190+3+7×3=

24) 16×115+16+379×16=

25) 246×97+2×246=

26) 150×33+165×150=

27) 87×86+13×87=

28) 22×101+22+195×22=

29) 645×6-6-6×248=

30) 276×52+146×276=

31) 216×338+58×216=

32) 7×109+7+286×7=

33) 355×209+187×355=

34) 187×181+314×187=

35) 382×13-13-13×84=

36) 308×8-8-8×109=

37) 870×57+141×870=

38) 180×95+103×180=

39) 56×55+242×56=

40) 821×2-2-2×325=

(三)

1) 1884×68+427×1884=

2) 13×177+13+20×13=

3) 428×292+203×428=

4) 370×322+173×370=

5) 416×20-20-20×19=

6) 128×83+115×128=

7) 302×212+283×302=

8) 368×225+171×368=

9) 389×148+248×389=

10) 194×8-8-8×94=

11) 3×226+3+70×3=

12) 152×9-9-9×52=

13) 211×9-9-9×12=

14) 95×56+43×95=

15) 1316×116+379×1316=

16) 936×48-48-48×440=

17) 531×21-21-21×35=

18) 841×27-27-27×345=

19) 518×29-29-29×121=

20) 404×24-24-24×7=

21) 708×146+52×708=

22) 162×134+163×162=

23) 10×84+15×10=

24) 70×102+96×70=

25) 4×66+4+32×4=

26) 267×162+234×267=

27) 18×5+193×18=

28) 235×433+62×235=

29) 10×57+10+140×10=

30) 214×338+58×214=

资源难找,先给你120道题给你,自己看了下有些题对于五年级学生来说还是有点难度的。

求五年级上册数学简便运算题

小朋友基础不太好,你就先出一些简单的题目给她做做。

17×40=680, 100-63=37, 3.2+1.68=4.88, 2.8×0.4= 1.12

14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32×500=160, 0.65+4.35= 5

10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5×200=700, 1.5-0.06=1.44

0.75÷15=0.05, 0.4×0.8=0.32, 4×0.25=1, 0.36+1.54=2

1.01×99=99.99, 420÷35=12, 25×12=300, 135÷0.5=270

3/4 + 1/4 =1, 2 + 4/9 =22/9, 3 - 2/3 =7/3, 3/4 - 1/2= 1/4

1/6 + 1/2 -1/6 =1/2, 7.5-(2.5+3.8)=1.2, 7/8 + 3/8 =5/4

3/10 +1/5 =1/2, 4/5 - 7/10 =1/10, 2 - 1/6 -1/3 =1.5

0.51÷17=0.03, 32.8+19=51.8, 5.2÷1.3=4, 1.6×0.4= 0.64

4.9×0.7=3.43, 1÷5=0.2, 6÷12=0.5, 0.87-0.49=0.38

2/1*2=1 3/1*3=1 3/2*3=2 3/1*6=2

4/3*8=6 5/3*20=12 7/3*14=6 8/7*40=35

4/3*16=12 9/5*27=15 2/1*30=15 12/7*24=14

30/1*30=1 51/9*102=18 19/9*76=36 4/9*8=18

5/8*90=144 99/98*99=98 3/14*6=28 7/1*28=4

10/1*90=9 5/3*105=63 19/7*38=14 5/1*25=5

8/19*16=38 61/60*122=120 7/2*28=8 6/1*48=8

9/7*18=14 25/7*100=28 9/5*81=45 8/9*16=18

没小数

123+25=148 123-35=88 56×7=392 135÷5=27

248+89=337 ... 146-23=123 ... 155×5=775 ... 456-12=38...

456+45=501 ...546-457=89 ... 45×10=451 ... 564-12=47...

879+54=933 ...896-546=350 ...56×12=672.... 45-5=9...

457+456=913...

7+14=21 ... 18-9=9...

8+16=24 ... 25-5=20...

9+18=27... 56-45=11...

10+20=30... 45-23=22...

11+22=33... 78-23=55...

12+24=36...

10-3=7

15-4=11

20-5=15

25-6=19

30-7=23

35-8=27

40-9=31

45-10=35

50-11=39

55-12=43

60-13=47

65-14=51

70-15=55

75-16=59

80-17=63

85-18=67

90-19=71

95-20=75

100-21=79

105-22=83

110-23=87

115-24=91

120-25=95

125-26=99

130-27=103

13+26=39...

14+28=42...

15+30=45...

16+32=48...

17+34=51...

18+36=54...

19+38=57...

20+40=60...

21+42=63...

22+44=66...

23+46=69...

24+48=72...

25+50=75...

26+52=78...

27+54=81...

28+56=84...

29+58=87...

30+60=90...

31+62=93...

32+64=96...

33+66=99...

5 ÷1 =5

10 ÷2 =5

15 ÷3 =5

20 ÷4 =5

25 ÷5 =5

30 ÷6 =5

35 ÷7 =5

40 ÷8 =5

45 ÷9 =5

50 ÷10 =5

55 ÷11 =5

60 ÷12 =5

65 ÷13 =5

70 ÷14 =5

75 ÷15 =5

80 ÷16 5

85 ÷17 5

90 ÷18 5

95 ÷19 5

100 ÷20 5

2/1*2=1 3/1*3=1 3/2*3=2 3/1*6=2 4/3*8=6 5/3*20=12 7/3*14=6 8/7*40=35 4/3*16=12 9/5*27=15 2/1*30=15 12/7*24=14 30/1*30=1 51/9*102=18 19/9*76=36 4/9*8=18 5/8*90=144 99/98*99=98 3/14*6=28 7/1*28=4 10/1*90=9 5/3*105=63 19/7*38=14 5/1*25=5 8/19*16=38 61/60*122=120 7/2*28=8 6/1*48=8 9/7*18=14 25/7*100=28 9/5*81=45 8/9*16=18

12÷3/5=12×( 5/3) 9÷6/7=9×( 7/6 ) 30÷5/6=30×(6/5 ) 4×(3/2 )=4÷2/3 ( 4 )÷5/7=4×7/5 3÷4/5=3×5/4 ( 24 )÷7/16=24×(16/7 ) A÷C/B=A×B/C 4÷4/5=5 6÷3/4=8 10÷2/5=25 18÷4/9=81/2 4×4/5=16/5 6×3/4=18/4 10×2/5=4 18×4/9=8 3÷3/4=4 2÷1/3=6 6÷4/5=15/2 1÷5/7=7/5 3/4÷3=1/4 1/3÷2=1/6 4/5÷6=2/15 5/7÷1=5/7

2/1*2=1 3/1*3=1 3/2*3=2 3/1*6=2

4/3*8=6 5/3*20=12 7/3*14=6 8/7*40=35

4/3*16=12 9/5*27=15 2/1*30=15 12/7*24=14

30/1*30=1 51/9*102=18 19/9*76=36 4/9*8=18

5/8*90=144 99/98*99=98 3/14*6=28 7/1*28=4

10/1*90=9 5/3*105=63 19/7*38=14 5/1*25=5

8/19*16=38 61/60*122=120 7/2*28=8 6/1*48=8

9/7*18=14 25/7*100=28 9/5*81=45 8/9*16=18

1.(1+1/2)(1+1/3)(1+1/4)......(1+1/100)

2.(1-1/2)(1-1/3)(1-1/4)......(1-1/100)

3.8+2-8+2

4.25*4/25*4

5.7.26-(5.26-1.5)

6.286+198

7.314-202

8.526+301

9.223-99

10.6.25+3.85-2.125+3.875

11.9-2456*21

12.0.5/11.5-4*2.75

13.1/2×3/5

14.3.375+5.75+2.25+6.625

15.1001-9036÷18

16.3.8×5.25+14.5

17.2.1*4.3+5.7*2.1

18.30×1/3

19.102*45-328

20.2/3×12

21.2.8*3.1+17.6/8

22.3/5×5/6

23.(50-12.5)/2.5

24.2/5×1/3

25.6110*47+639

26.1/2-1/6

27.3.5*2.7-52.2/18

28.1/7×1/5

29.3.375*0.97+0.97*6.625

30.25×4/5

31.6.54+2.4+3.46+0.6

32.5/6-1/2

33.95.6*1.8+95.6*8.2

34.1/2×1/5

35.600-420/12

36.344/3.6-5.4*0.25

37.16/2+30/2+90/6

38.3001-1998.

39.5000-105*34

40.0.15/0.25+0.75*1.2

41.(1/2+1/3+1/4)*0.24

42.(25+4)*4

43.300-4263/21

44.0.81/0.25+5.96

45.403÷13×27

46.1.5×4.2-0.75÷0.25

47.3.27×4 +3.27×5.7

48.(1.2+ 1.8)×4.51025-768÷32

49.0.25×80-0.45÷0.9

50.1025-768÷32

51.0.25*2.69*4

52.2348+275*16

53.2/9*15/8-1/12*9/5

54.2.4+2.4*(5.375-3.375)

55.645-45*12

56.0.15+1.2/0.24-0.45

57.3.75-(2.35+0.25/1.25)

58.76*1/4+23*25/100+0.25

59.10-2.87-7.13

60.0.96+9.6*9.9

61.7.5-5.7*1/3

62.12.37-3.25-6.75

63.16*6.8+2.2*16+16

64.401*19+284

65.58.7-16.65/3.7

66.0.4*4.7*2.5+(2.3+5.3)

67.9.31-1.125-7.875

68.640+128*45

69.8.2*1.6-0.336/4.2

70.400*(0.62+0.08)

相关阅读

热门文章

  • 只和支的区别,只和支有什么区别

  • 只和支有什么区别 只、支,都是量词,用于计物,区别如下: 1、“只”用于计某些成对的东西的一个、动物(多指飞禽、走兽)、某些器具、船只等。 如:一只雨鞋;一只小狗;一只
  • 题谷网初中数学下册,题谷网的介绍

  • 题谷网能不能搜到七年级下册数学练习册答案。谢谢 应该可以吧 哪里有免费的初中数学教学视频?要网址,在线等 这里有我们收集的1000多个教学视频录像http://www.ruizhi88.cc/forum.php?gi

最新文章

  • 初中语文课堂,如何上好初中语文课

  • 如何上好初中语文课 如何培养学生学习语文的兴趣呢,我在短短几年的教学路上只是有了一些粗浅、零星的感悟。所以,在此,我只想结合自己的教学,用几个关键词来谈一点自己对课
  • 考风考纪心得体会200字,考风考纪发言稿200字

  • 考风考纪发言稿200字 尊敬的老师们、亲爱的同学们: 上午好。 时光飞速,岁月如梭。初三离中考只有8周的时间,高三离高考只有6周的时间。近期,初三高三毕业班的学子们正紧锣密
  • 高级农艺师,农艺师是中级职称吗?

  • 农艺师是中级职称吗? 分析如下: 1、农艺师是中级职称 2、农业类的专业技术职称,分技术员、助理农艺师、农艺师、高级农艺师、研究员。其中研究员是正高职称,高级农艺师是副